Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Thị Khê
|
Nguyên quán :
|
N/A
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
DTV
|
2,640,172 |
50.16% |
05/2016 |
111.7 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 29 tháng 06 năm 2016 đến ngày 31 tháng 07 năm 2017 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh
- Từ ngày 13 tháng 11 năm 2013 đến ngày 31 tháng 07 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh
- Từ ngày 02 tháng 10 năm 2013 đến ngày 29 tháng 06 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.