Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Bá Dương
|
Sinh năm :
|
22/04/1959
|
Số CMND :
|
024281981
|
Nguyên quán :
|
Nam Định
|
Cư trú :
|
68A Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh , Tp. HCM
|
Trình độ :
|
Kiến trúc sư
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Nguyễn Quốc Văn |
Em gái |
CTD |
11,110 |
28/09/2023 |
0.7 |
Nguyễn Xuân Đạo |
Em gái |
CTD |
344,234 |
28/09/2023 |
21.2 |
Nguyễn Minh Hoàng |
Con trai |
CTD |
10,666 |
28/09/2023 |
0.7 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 08 năm 2004 : Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc COTECCONS.
- Từ tháng 08 năm 2004 đến ngày 05 tháng 10 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Từ tháng 08 năm 2004 đến ngày 03 tháng 07 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
- Từ tháng 06 năm 2002 đến tháng 08 năm 2004 : Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Xây Lắp- Công ty KTXD và VLXD COTEC;
- Từ tháng 05 năm 1990 đến tháng 05 năm 2002 : Công tác tại Công ty Công Nghiệp nhẹ số 2-DESCON, đã giữ qua các chức vụ: 12_1994-05_1999: Phó Giám Đốc Xí Nghiệp xây dựng và trang trí nội thất; 6_1999-02_2000: Giám đốc Xí Nghiệp Xây Dựng Số 1; 3_2000-05_2002: Phó Giám Đốc Công ty Xây dựng DESCON;
- Từ tháng 05 năm 1988 đến tháng 04 năm 1990 : Công tác tại Công ty Giầy Phú Lâm trực thuộc Bộ Xây dựng- Phó Phòng Xây Dựng Cơ Bản.
- Từ tháng 05 năm 1985 đến tháng 04 năm 1988 : Công tác tại Viện Xây dựng Công Nghiệp trực thuộc Bộ Xây Dựng- chức vụ Kiến trúc sư.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.