Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Hà Hoài Nam
|
Sinh năm :
|
17/01/1972
|
Số CMND :
|
011500015
|
Nguyên quán :
|
Hà Nội
|
Trình độ :
|
Cử nhân Kinh tế
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 06 năm 2006 : Cổ đông sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long
- Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 06 năm 2006 : Phó Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam
- Từ tháng 04 năm 1997 đến tháng 12 năm 2003 : Chuyên viên Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Từ tháng 11 năm 1995 đến tháng 04 năm 1997 : Chuyên viên Ban Thị trường vốn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Từ tháng 04 năm 1994 đến tháng 11 năm 1995 : Công ty Việt Sin
- Từ tháng 09 năm 1992 đến tháng 04 năm 1994 : Công ty Xăng Dầu Khu vực I
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.