Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Dương Quốc Chính
|
Sinh năm :
|
22/08/1957
|
Số CMND :
|
130857492
|
Nguyên quán :
|
Dữu Lâu , Việt Trì, Phú Thọ
|
Nơi sinh :
|
Dữu Lâu , Việt Trì, Phú Thọ
|
Cư trú :
|
Dữu Lâu , Việt Trì, Phú Thọ
|
Điện thoại :
|
0915.168.368
|
Trình độ :
|
Cử nhân Tài chính-Kế toán
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Trần Thị Loan |
Em dâu |
CVT |
958,600 |
31/12/2019 |
24.9 |
Bùi Hương Liên |
Em dâu |
CVT |
606 |
31/12/2019 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 19/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Tài chính-Kế toán
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 10 tháng 05 năm 2016 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần CMC
- Từ ngày 10 tháng 05 năm 2016 đến ngày 01 tháng 03 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần CMC
- Từ tháng 03 năm 2006 đến tháng 08 năm 2007 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần CMC - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần CMC
- Từ tháng 05 năm 2001 đến tháng 02 năm 2006 : Tổng Công ty Sông Hồng
- Từ tháng 05 năm 1982 đến tháng 04 năm 2001 : Là cán bộ Công ty xuất nhập khẩu Phú Thọ
- Từ tháng 02 năm 1975 đến tháng 05 năm 1982 : Công tác tại Quân chủng Phòng không không quân Quân đội nhân dân Việt Nam
- Tháng 09/2007 - Tháng 10/2014: Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ, KTT Công ty Cổ phần CMC.
Tháng 11/2014 - Nay: Phó CT. HĐQT, Phó TGĐ, KTT Công ty Cổ phần CMC.
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.