Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đỗ Quang Hiển
|
Sinh năm :
|
1962
|
Nguyên quán :
|
Hà Nội
|
Nơi sinh :
|
Hà Nội
|
Cư trú :
|
Hà Nội
|
Trình độ :
|
Kỹ sư Vật lý vô tuyến - Đại học Tổng hợp Hà Nội (1984)
|
CHỨC VỤ HIỆN TẠI |
Vị trí |
Tổ chức |
Thời gian bổ nhiệm |
Chủ tịch HĐQT |
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) |
16/6/2008 |
Chủ tịch HĐQT |
CTCP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang |
|
Chủ tịch HĐQT |
CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp SHB (SHB Land) |
|
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ |
Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
|
Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
SHB |
99,787,412 |
2.725% |
18/07/2024 |
1,032.8 |
SHS |
4,424,484 |
0.544% |
01/08/2022 |
67.7 |
Tổng cộng : |
1,100.5 |
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Đỗ Quang Vinh |
Con trai |
SHB |
101,172,816 |
18/07/2024 |
1,047.1 |
_ |
_ |
SHS |
12,500,000 |
27/03/2024 |
191.2 |
Đỗ Thị Thu Hà |
Chị gái |
SHB |
58,303,872 |
18/07/2024 |
603.4 |
_ |
_ |
SHS |
127,872 |
22/07/2022 |
2.0 |
Đỗ Thị Minh Nguyệt |
Chị gái |
SHB |
20,154,415 |
18/07/2024 |
208.6 |
Đỗ Vinh Quang |
Con trai |
SHB |
84,001,018 |
18/07/2024 |
869.4 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 18/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- năm 1984: Đại học Tổng hợp Hà Nội - Kỹ sư Vật lý vô tuyến
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 16 tháng 06 năm 2008 : Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
- Từ tháng 09 năm 2013 đến ngày 27 tháng 04 năm 2022 : Chủ tịch HĐQT - Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội - BSH (được đổi tên từ Tổng CTCP bảo hiểm SHB - VINACOMIN)
- Từ năm 2008 đến ngày 27 tháng 04 năm 2022 : Kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT - CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF)
- Từ năm 2007 đến ngày 27 tháng 04 năm 2022 : Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (T&TGROUP)
- Từ năm 2007 đến ngày 27 tháng 04 năm 2022 : Chủ tịch HĐQT - CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)
- Từ ngày 25 tháng 10 năm 2012 đến ngày 06 tháng 05 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT - CTCP Thủy sản Bình An (Bianfishco)
- Từ ngày 29 tháng 11 năm 2012 đến tháng 09 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT - Tổng CTCP bảo hiểm SHB - VINACOMIN (SVIC)
- Từ năm 2005 đến tháng 03 năm 2008 : Phó Chủ tịch HĐQT - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
- Từ năm 1993 đến năm 2007 : Tổng giám đốc - Công ty TNHH T&T (sau này là CTCP Tập đoàn T&T)
- Từ năm 1988 đến năm 1993 : Kỹ sư vật lý - Viện nghiên cứu Công nghệ quốc gia
- Từ năm 1987 đến năm 1988 : Kỹ sư - Công ty điện tử Hà Nội (Hanel)
- Từ năm 1984 đến năm 1987 : Làm việc tại Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình, Đài Phát thanh Hà Nội
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.