Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Cao Châu
|
Sinh năm :
|
01/12/1971
|
Số CMND :
|
230415250
|
Nguyên quán :
|
Yên Đồ, Plelku, Gia Lai
|
Nơi sinh :
|
Yên Đồ, Plelku, Gia Lai
|
Cư trú :
|
146/1 Nguyễn Văn Cừ, TP Plelku, Gia Lai
|
Trình độ :
|
- Cử nhân - Trung cấp
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Phạm Thị Kim Ngân |
Em gái |
DLG |
275 |
31/12/2021 |
0.0 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Trung cấp Kế toán
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ năm 2016 : Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- Từ ngày 31 tháng 03 năm 2018 đến ngày 03 tháng 09 năm 2019 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn DLG
- Từ ngày 16 tháng 04 năm 2016 đến ngày 30 tháng 03 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Từ ngày 25 tháng 04 năm 2016 đến ngày 03 tháng 05 năm 2017 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Từ năm 2015 đến năm 2016 : Thành viên BKS nội bộ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Từ năm 2013 đến năm 2015 : Kinh doanh tư nhân
- Từ năm 2001 đến năm 2013 : Phó TGĐ phụ trách đầu tư và kinh doanh các dự án tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, kiêm giám đốc chi nhánh Gia Lai tại Công ty TNHH Vinh Quang I - TPHCM
- Từ năm 1997 đến năm 2001 : Phó ban công tác thanh niên TP Plelku tại Thành đoàn Plelku
- Từ năm 1992 đến năm 1997 : Phó Bí thư đoàn phường Yên Đỗ, TP Plelku, Gia Lai
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.