Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Trần Thị My Lan
|
Sinh năm :
|
06/12/1976
|
Số CMND :
|
017299521
|
Nơi sinh :
|
Cẩm Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa
|
Cư trú :
|
P.1005, tòa nhà sông Đà, tổ 5, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, Hà Nội
|
Trình độ :
|
Cử nhân - Đại học Luật Hà Nội
|
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Đại học Luật Hà Nội - Cử nhân Luật Kinh tế
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 20 tháng 05 năm 2013 đến ngày 15 tháng 05 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- 03/2001 - 02/2002 : Phòng Marketing - Khách sạn Melia Hà Nội.
03/2002 - 03/2004: Trường phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Thương mại và Kỷ thuật Vegastar; 09/2004 - 9/2012 : Phó Tổng giám đốc Phụ trách đối ngoại Công ty cổ phần Thương mại Châu Hưng 05/2013-nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC; 06/2013-nay : Thành viên HĐQT Công ty cồ phần Uên doanh Đằu tư Quốc tố KLF 05/2014 - 08/2014 : Tồng Giám đốc Công ty cồ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
- KLF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (23/06/2022)
- FLC: Bà Trần Thị My Lan thôi làm Phó TGĐ từ 15.5.2020 (18/05/2020)
- KLF: Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2016 (20/06/2016)
- FLC: Nghị quyết HĐQT v/v góp vốn thành lập Công ty, cử người đại diện quản lý vốn góp (23/01/2015)
- KLF: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức TGĐ từ 05/08/2014 (04/08/2014)
- FLC: 2 Phó TGĐ, TV.HĐQT, KT trưởng đã mua 20.000cp, 20.000cp, 30.000cp, 20.000cp (23/04/2014)
- FLC: 2 Phó TGĐ, TV.HĐQT, KT trưởng đăng ký mua 20.000cp, 20.000cp, 30.000cp, 20.000cp (19/03/2014)
- FLC: bà Trần Thị My Lan giữ chức vụ Phó TGĐ (23/05/2013)
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.