Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Lê Thị Kim Nga
|
Sinh năm :
|
27/08/1958
|
Nguyên quán :
|
Quảng Bình
|
Trình độ :
|
Tiến sỹ Kinh tế
|
(*) Tính theo giá cập nhật đến 26/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 06 năm 2008 : Uỷ viên Hội đồng Quản trị VCB
- Từ tháng 06 năm 2007 đến tháng 05 năm 2008 : Uỷ viên Hội đồng Quản trị NHNT
- Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 05 năm 2007 : Giám đốc Công ty Cho thuê Tài chính NHNTVN
- Từ tháng 08 năm 2006 đến tháng 10 năm 2006 : Trưởng phòng Chính sách Tín dụng NHNT .
- Từ tháng 08 năm 2001 đến tháng 07 năm 2006 : Trưởng phòng Quản lý Tín dụng, NHNT VN ;
- Từ tháng 06 năm 1997 đến tháng 07 năm 2001 : Trưởng phòng Tín dụng ngắn hạn; Trưởng phòng Dự án Sở giao dịch NHNT VN;
- Từ tháng 11 năm 1993 đến tháng 05 năm 1997 : Trưởng văn phòng tư vấn; Trưởng phòng Marketing NHNT VN
- Từ tháng 07 năm 1993 đến tháng 10 năm 1993 : Phó phòng TTQT - Chi nhánh NHNT Hà Nội
- Từ tháng 11 năm 1992 đến tháng 06 năm 1993 : Cán bộ NHNT Hà Nội;
- Từ tháng 05 năm 1991 đến tháng 10 năm 1992 : Đi thực tập tại CHLB Đức;
- Từ tháng 12 năm 1980 đến tháng 04 năm 1991 : Cán bộ NHNT TW;
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.