Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Đỗ Trí Vỹ
|
Sinh năm :
|
22/03/1963
|
Số CMND :
|
F104489192
|
Nguyên quán :
|
Đài Loan
|
Nơi sinh :
|
Hồng Kong
|
Cư trú :
|
Phường Bãi Cháy, T.P Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
|
Trình độ :
|
Cử nhân Quản lý kinh doanh
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Đồ Mỹ Túc |
Vợ |
RIC |
56,403 |
31/12/2019 |
0.2 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/09/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
|
- Cử nhân Quản lý kinh doanh
|
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2005 : Tổng giám đốc Công ty CP QT Hoàng Gia
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến ngày 23 tháng 11 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
- Từ ngày 01 tháng 07 năm 2005 đến ngày 02 tháng 06 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
- Từ ngày 24 tháng 09 năm 2000 đến ngày 30 tháng 06 năm 2005 : Tổng giám đốc Công ty LDQT Hoàng Gia
- Từ ngày 23 tháng 06 năm 1996 đến ngày 24 tháng 09 năm 2000 : Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng Công ty LDQT Hoàng Gia
- Từ tháng 05 năm 1991 đến tháng 06 năm 1996 : Giám đốc Công ty cổ phần xí nghiệp Mỹ Lai
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.