Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Nguyễn Trường Ảnh
|
Sinh năm :
|
01/01/1960
|
Số CMND :
|
200009723
|
Nguyên quán :
|
Duy Hòa – Duy Nghĩa – Quảng Nam
|
Cư trú :
|
57 Cao Thắng, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
|
Trình độ :
|
Kỹ sư
|
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU |
Tổ chức/Mã CP |
Số lượng |
Tỉ lệ |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
DNN
|
13,929,686 |
24.03% |
07/2017 |
2.8 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 11 năm 2016 : Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Từ tháng 06 năm 2007 : Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
- Từ tháng 11 năm 2016 đến ngày 01 tháng 02 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
- Từ tháng 06 năm 2010 đến tháng 10 năm 2016 : Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
- Từ năm 2001 đến tháng 10 năm 2006 : Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
- Từ năm 1985 đến năm 2001 : Công tác tại viện thiết kế Xây dựng Quảng Nam - Đà Nẵng, sau được đổi tên thành Công ty tư vấn Thiết kế xây dựng Đà Nẵng. Từ năm 1997 Giữ chức vụ Phó giám đốc
- Từ năm 1979 đến năm 1984 : Học tại trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Leningrad (Liên Xô)
- Từ năm 1978 đến năm 1979 : Thi đỗ Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được chọn đi học ngoại ngữ (Tiếng Nga) tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị đi du học ở Liên Xô
- 6/2007: Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.