Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên :
|
Ngô Thu Mật
|
Sinh năm :
|
10/08/1962
|
Số CMND :
|
T221415886
|
Nguyên quán :
|
Taiwan
|
Nơi sinh :
|
Đài Loan
|
Cư trú :
|
Tầng 12 số 476, đoạn 1, đường Thái Nguyên, TP Đài Trung, Đài Loan.
|
Trình độ :
|
Quản trị Kinh doanh
|
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN |
Họ và tên |
Quan hệ |
Cổ phiếu |
Số lượng |
Tính đến ngày |
* Giá trị (tỷ VNĐ) |
Ngô Nguyệt Hoa |
Em gái |
RIC |
57,487 |
31/12/2019 |
0.2 |
Nguyễn Khởi Phát |
Con trai |
RIC |
2,299,092 |
07/05/2020 |
7.8 |
Nguyễn Tiêu Mai |
Con gái |
RIC |
2,158,571 |
31/12/2019 |
7.3 |
Ngô Thu Yến |
Em gái |
RIC |
113,404 |
31/12/2016 |
0.4 |
Ngô Minh Đức |
Em trai |
RIC |
379,448 |
31/12/2018 |
1.3 |
Ngô Thu Sâm |
Em gái |
RIC |
112,849 |
31/12/2019 |
0.4 |
Ngô Ngọc Thành |
Bố |
RIC |
37,377 |
31/12/2019 |
0.1 |
Ngô Thu Yến |
Chị gái |
RIC |
113,404 |
31/12/2019 |
0.4 |
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/09/2024
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
|
- Từ tháng 07 năm 2005 : Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng gia
- Từ tháng 11 năm 1998 : Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần hữu hạn văn hoá dục lạc Vạn đại Hảo
- Từ tháng 07 năm 1989 : Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần hữu hạn xí nghiệp Mỹ Lai
- Từ ngày 26 tháng 06 năm 2017 đến tháng 08 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
- Từ ngày 14 tháng 04 năm 2012 đến ngày 23 tháng 06 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
- Từ năm 1994 đến tháng 06 năm 2005 : Uỷ viên HĐQT Công ty liên doanh TNHH Quốc tế Hoàng gia
- Từ tháng 07 năm 1988 đến tháng 01 năm 1991 : Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần hữu hạn chứng khoán Lai Lai
|
TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN |
|
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.